I Consiglieri
DUJANY CESARE
Nato il 20 febbraio 1920
Deceduto il 31 marzo 2019
Legislature
VII Legislatura
VI Legislatura
V Legislatura
IV Legislatura
III Legislatura
II Legislatura
I Legislatura
VII Legislatura
Consigliere dal 19 luglio 1978 al 26 aprile 1979Lista elettorale: Democratici Popolari
Voti: 4085
Democratici Popolari
Capogruppo dal 19 luglio 1978 al 26 aprile 1979
Componente dal 19 luglio 1978 al 26 aprile 1979
Commissione speciale per i problemi energetici
Componente dal 22 dicembre 1978 al 26 aprile 1979
Commissione per il Regolamento
Componente dal 19 settembre 1978 al 26 aprile 1979
Conferenza dei Capigruppo
Componente dal 26 luglio 1978 al 26 aprile 1979
Commissione permanente per gli affari generali, finanze, programmazione e urbanistica
Componente dal 26 luglio 1978 al 26 aprile 1979
VI Legislatura
Consigliere dal 5 luglio 1973 al 13 maggio 1976Lista elettorale: Democratici Popolari
Voti: 8180
10ª GIUNTA REGIONALE
Presidente della Giunta dal 19 luglio 1973 al 15 novembre 1974
Democratici Popolari
Componente dal 5 luglio 1973 al 13 maggio 1976
Commissione permanente per gli affari generali, finanze, programmazione e urbanistica
Componente dal 30 gennaio 1975 al 13 maggio 1976
V Legislatura
Consigliere dal 21 maggio 1968 al 4 luglio 1973Lista elettorale: Democrazia Cristiana
Voti: 3844
9ª GIUNTA REGIONALE
Presidente della Giunta dal 15 maggio 1970 al 4 luglio 1973
8ª GIUNTA REGIONALE
Assessore alla pubblica istruzione dal 7 ottobre 1969 al 7 aprile 1970
7ª GIUNTA REGIONALE
Assessore alla pubblica istruzione dall'11 giugno 1968 al 1° luglio 1969
Democratici Popolari
Componente dal 15 maggio 1970 al 4 luglio 1973
Democrazia Cristiana
Componente dal 21 maggio 1968 al 14 maggio 1970
Commissione permanente per gli affari generali, finanze, programmazione e urbanistica
Componente dal 27 ottobre 1969 al 15 giugno 1970
Commissione permanente per l'istruzione pubblica
Componente dal 1° luglio 1968 al 15 maggio 1970
IV Legislatura
Consigliere dal 25 novembre 1963 al 20 maggio 1968Lista elettorale: Democrazia Cristiana
Voti: 2238
6ª GIUNTA REGIONALE
Assessore alla pubblica istruzione dal 31 maggio 1966 al 20 maggio 1968
Democrazia Cristiana
Componente dal 25 novembre 1963 al 20 maggio 1968
Commissione permanente per l'istruzione pubblica
Componente dal 15 luglio 1966 al 20 maggio 1968
Commissione permanente per gli affari generali e finanze
Componente dal 15 luglio 1966 al 20 maggio 1968
Commissione permanente per gli affari generali e finanze
Componente dal 15 aprile 1964 al 15 luglio 1966
III Legislatura
Consigliere dal 17 giugno 1959 al 24 novembre 1963Lista elettorale: Concentrazione Partiti Democratici (DC-PLI-PSDI-INDIPENDENTI)
Voti: 28707
Concentrazione Partiti Democratici (DC-PLI-PSDI-INDIPENDENTI)
Componente dal 17 giugno 1959 al 24 novembre 1963
Commissione permanente per l'istruzione pubblica
Componente dal 21 febbraio 1963 al 24 novembre 1963
Commissione permanente per l'industria e commercio
Componente dal 21 febbraio 1963 al 24 novembre 1963
Commissione permanente per gli affari generali e finanze
Componente dal 21 febbraio 1963 al 24 novembre 1963
Commissione permanente per l'industria e commercio
Componente dal 7 ottobre 1959 al 20 febbraio 1963
Commissione permanente per gli affari generali e finanze
Componente dal 7 ottobre 1959 al 20 febbraio 1963
II Legislatura
Consigliere dal 9 dicembre 1954 al 16 giugno 1959Lista elettorale: Concentrazione Partiti Democratici (DC-PLI-PSDI)
Voti: 22684
Concentrazione Partiti Democratici (DC-PLI-PSDI)
Componente dal 9 dicembre 1954 al 16 giugno 1959
I Legislatura
Consigliere dal 21 maggio 1949 all'8 luglio 1954Lista elettorale: Democrazia Cristiana-Union Valdôtaine
Voti: 18038
Democrazia Cristiana-Union Valdôtaine
Componente dal 21 maggio 1949 all'8 luglio 1954