I Consiglieri
DONZEL RAIMONDO
Nato il 19 novembre 1963
Legislature
XIV Legislatura
XIII Legislatura
XIV Legislatura
Consigliere dal 1° luglio 2013 al 29 marzo 2018Consigliere sospeso dall'8 marzo 2017 al 29 marzo 2018
Lista elettorale: Partito Democratico
Voti: 1397
28ª GIUNTA REGIONALE
Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro dal 15 luglio 2015 all'8 marzo 2017
PD - Sinistra VdA
Capogruppo dal 1° luglio 2013 al 15 luglio 2015
Componente del gruppo dal 1° luglio 2013 all'8 marzo 2017
Commissione per il Regolamento
Componente dall'8 luglio 2013 al 15 luglio 2015
I Commissione permanente - Istituzioni e autonomia
Componente dall'8 luglio 2013 al 15 luglio 2015
Conferenza dei Capigruppo
Componente dal 1° luglio 2013 al 15 luglio 2015
XIII Legislatura
Consigliere dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2013Lista elettorale: Partito Democratico
Voti: 1442
Partito democratico - Sinistra VdA
Vicecapogruppo dal 29 marzo 2013 al 30 giugno 2013
Partito Democratico
Vicecapogruppo dal 1° luglio 2008 al 29 marzo 2013
I Commissione permanente - Istituzioni e autonomia
Componente dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2013
Commissione speciale per rideterminazione indirizzi programmatici gestione rifiuti
Componente dal 5 dicembre 2012 all'8 aprile 2013