Les Conseillers
QUEY CESARE
Né le 6 mars 1939
Décédé le 6 décembre 2020
Législatures
VI Législature
VI Législature
Conseiller du 13 mai 1976 au 18 juillet 1978Liste électorale: Democratici Popolari
Suffrages: 719
Democratici Popolari
Membre du 13 mai 1976 au 18 juillet 1978
Commission permanente pour les affaires générales, les finances, la programmazione et l'urbanisme
Membre du 28 mai 1976 au 18 juillet 1978