Les Conseillers
ROSSET ANDREA
Né le 17 novembre 1948
Législatures
XIV Législature
XIII Législature
XIV Législature
Conseiller du 1er juillet 2013 au 25 juin 2018Liste électorale: Union Valdôtaine Progressiste
Suffrages: 996
Commission pour le Règlement
Président du 7 juin 2016 au 10 janvier 2018
Membre du 10 janvier 2018 au 25 juin 2018
Conférence des Chefs de groupe
Président du 7 juin 2016 au 10 janvier 2018
Bureau du Conseil
Président du Conseil du 7 juin 2016 au 10 janvier 2018
Vice-président du Conseil du 5 juillet 2013 au 7 juin 2016
Gruppo Misto
Membre du groupe du 7 mars 2018 au 25 juin 2018
Union Valdôtaine Progressiste
Membre du groupe du 1er juillet 2013 au 7 mars 2018
II Commission permanente - Affaires générales
Membre du 10 janvier 2018 au 25 juin 2018
Membre du 8 juillet 2013 au 8 juin 2016
XIII Législature
Conseiller du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 1944
Union Valdôtaine Progressiste U.V.P.
Chef de groupe du 8 janvier 2013 au 30 juin 2013
Membre du 8 janvier 2013 au 30 juin 2013
Union Valdôtaine
Vice-chef de groupe du 1er juillet 2008 au 7 janvier 2013
Membre du 1er juillet 2008 au 7 janvier 2013
II Commission permanente - Affaires générales
Président du 1er juillet 2008 au 8 janvier 2013
Membre du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013
Conférence des Chefs de groupe
Membre du 8 janvier 2013 au 30 juin 2013
IV Commission permanente - Essor économique
Membre du 1er juillet 2008 au 9 janvier 2013