Les Conseillers
MOSTACCHI BENITO
Né le 30 octobre 1936
Décédé l'8 août 2021
Législatures
X Législature
IX Législature
X Législature
Conseiller du 9 février 1994 au 29 juin 1998Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 1294
Union Valdôtaine
Membre du 9 février 1994 au 29 juin 1998
IV Commission permanente - Essor économique
Secrétaire du 30 mai 1997 au 29 juin 1998
Membre du 20 avril 1994 au 29 juin 1998
III Commission permanente - Aménagement du territoire
Membre du 30 juillet 1997 au 29 juin 1998
V Commission permanente - Services sociaux
Membre du 9 février 1994 au 20 avril 1994
I Commission permanente - Institutions et autonomie
Membre du 9 février 1994 au 20 avril 1994
IX Législature
Conseiller du 27 juillet 1988 au 29 juin 1993Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 1738
Union Valdôtaine
Membre du 27 juillet 1988 au 29 juin 1993
I Commission permanente - Institutions et autonomie
Vice-président du 22 mai 1991 au 19 juin 1992
IV Commission permanente - Agriculture et tourisme
Vice-président du 27 juillet 1988 au 2 juillet 1990
IV Commission permanente - Essor économique
Membre du 19 juin 1992 au 29 juin 1993
Membre du 2 juillet 1990 au 22 mai 1991