Les Conseillers
TAMONE LEONARDO
Né le 15 mai 1940
Législatures
VIII Législature
VII Législature
VI Législature
VIII Législature
Conseiller du 21 juillet 1983 au 26 juillet 1988Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 1415
Bureau du Conseil
Secrétaire du 21 juillet 1983 au 26 juillet 1988
Union Valdôtaine
Vice-chef de groupe du 11 septembre 1984 au 26 juillet 1988
Membre du 21 juillet 1983 au 26 juillet 1988
IV Commission permanente - Sécurité sociale
Membre du 21 juillet 1983 au 26 juillet 1988
I Commissione permanente - Affaires générales, finances, programmation, décentralisation
Membre du 21 juillet 1983 au 26 juillet 1988
Groupe de travail pour le Règlement
Membre du 16 mai 1985 au 14 janvier 1988
Commission Casino (I Commission et Chefs de groupe)
Membre du 24 novembre 1983 au 8 juillet 1987
Commission spéciale pour l'industrie et l'emploi
Membre du 24 avril 1984 au 3 avril 1985
VII Législature
Conseiller du 12 juin 1980 au 20 juillet 1983Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 1182
Bureau du Conseil
Secrétaire du 25 février 1981 au 20 juillet 1983
Union Valdôtaine
Membre du 12 juin 1980 au 20 juillet 1983
Commission spéciale pour le maintien de l'activité industrielle à Châtillon
Membre du 17 septembre 1982 au 20 juillet 1983
Coordinateur du 17 septembre 1982 au 20 juillet 1983
V Commission permamente - Promotion sociale et formation professionnelle
Membre du 12 novembre 1980 au 20 juillet 1983
I Commissione permanente - Affaires générales, finances, programmation, décentralisation
Membre du 26 juin 1980 au 20 juillet 1983
VI Législature
Conseiller du 13 mai 1976 au 18 juillet 1978Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 679
Union Valdôtaine
Chef de groupe du 22 juillet 1976 au 18 juillet 1978
Membre du 13 mai 1976 au 18 juillet 1978
Commission pour le Règlement
Membre du 17 janvier 1978 au 18 juillet 1978
Commission permanente pour l'industrie et le commerce
Membre du 26 janvier 1977 au 18 juillet 1978
Conférence des Chefs de groupe
Membre du 22 juillet 1976 au 18 juillet 1978
Commission permanente pour l'agriculture
Membre du 28 mai 1976 au 18 juillet 1978