Les Conseillers
VERTHUY FRANCA
Née le 3 août 1927
Décédée le 7 décembre 2012
Législatures
IV Législature
IV Législature
Conseiller du 25 novembre 1963 au 20 mai 1968Liste électorale: Democrazia Cristiana
Suffrages: 1120
Democrazia Cristiana
Membre du 25 novembre 1963 au 20 mai 1968
Commission permanente pour le tourisme, les antiquités et les beaux arts
Membre du 15 juillet 1966 au 20 mai 1968