Les Conseillers
TRÈVES VINCENZO
Né le 13 septembre 1922
Décédé le 19 janvier 2010
Législatures
III Législature
III Législature
Conseiller du 17 juin 1959 au 24 novembre 1963Liste électorale: Scudetto Leone Rampante (PCI-PSI-UV-PSDI dissidenti)
Suffrages: 30238
Ligue Valdôtaine
Membre du 20 février 1963 au 24 novembre 1963
Scudetto Leone Rampante (PCI-PSI-UV-PSDI dissidenti)
Membre du 17 juin 1959 au 20 février 1963
Commission permanente pour le tourisme, les antiquités et les beaux arts
Membre du 7 octobre 1959 au 20 février 1963
Commission permanente pour les travaux publics
Membre du 7 octobre 1959 au 20 février 1963