Les Conseillers
PERRIN DAVIDE
Né le 5 mai 1982
Législatures
XIV Législature
XIV Législature
Conseiller du 19 décembre 2017 au 25 juin 2018Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 1384
Union Valdôtaine
Membre du groupe du 19 décembre 2017 au 25 juin 2018
I Commission permanente - Institutions et autonomie
Membre du 10 janvier 2018 au 25 juin 2018