Les Conseillers
ANDRIONE MARIO
Né le 14 juin 1932
Décédé le 16 novembre 2017
Législatures
IX Législature
VIII Législature
VII Législature
VI Législature
V Législature
IV Législature
III Législature
IX Législature
Conseiller du 27 juillet 1988 au 29 juin 1993Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 2493
Union Valdôtaine
Chef de groupe du 2 juillet 1990 au 16 décembre 1992
Membre du 27 juillet 1988 au 29 juin 1993
I Commission permanente - Institutions et autonomie
Membre du 2 juillet 1990 au 29 juin 1993
Commission pour les nominations
Membre du 10 juin 1991 au 16 décembre 1992
Conférence des Chefs de groupe
Membre du 2 juillet 1990 au 16 décembre 1992
Commission spéciale pour les réformes institutionnelles
Membre du 16 décembre 1988 au 18 décembre 1990
III Commission permanente - Industrie, commerce et artisanat
Membre du 27 juillet 1988 au 2 juillet 1990
VIII Législature
Conseiller du 21 juillet 1983 au 26 juillet 1988Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 3544
14ème Gouvernement régional
Président du 21 juillet 1983 au 4 janvier 1984
Union Valdôtaine
Membre du 21 juillet 1983 au 26 juillet 1988
VII Législature
Conseiller du 19 juillet 1978 au 20 juillet 1983Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 2686
13ème Gouvernement régional
Président du Gouvernement du 26 juillet 1978 au 20 juillet 1983
Président du Gouvernement du 19 juillet 1978 au 26 juillet 1978
Union Valdôtaine
Membre du 19 juillet 1978 au 20 juillet 1983
VI Législature
Conseiller du 5 juillet 1973 au 18 juillet 1978Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 2169
12ème Gouvernement régional
Président du Gouvernement du 18 octobre 1975 au 18 juillet 1978
11ème Gouvernement régional
Président du Gouvernement du 20 décembre 1974 au 18 octobre 1975
Assesseur ad interim au tourisme, aux antiquités et aux beaux-arts du 28 décembre 1974 au 18 octobre 1975
Union Valdôtaine
Chef de groupe du 1er décembre 1974 au 1er décembre 1975
Membre du 5 juillet 1973 au 18 juillet 1978
Conférence des Chefs de groupe
Membre du 1er décembre 1974 au 1er décembre 1975
Commission permanente pour l'instruction publique
Membre du 20 septembre 1973 au 20 décembre 1974
Commission permanente pour les affaires générales, les finances, la programmazione et l'urbanisme
Membre du 20 septembre 1973 au 20 décembre 1974
V Législature
Conseiller du 21 mai 1968 au 4 juillet 1973Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 1551
Commission pour le Règlement
Conseiller secrétaire du 6 juillet 1971 au 4 juillet 1973
Bureau du Conseil
Secrétaire du 13 juillet 1970 au 4 juillet 1973
Union Valdôtaine
Membre du 21 mai 1968 au 4 juillet 1973
Commission permanente pour les affaires générales, les finances, la programmazione et l'urbanisme
Membre du 15 juin 1970 au 4 juillet 1973
Commission permanente pour l'instruction publique
Membre du 1er juillet 1968 au 4 juillet 1973
IV Législature
Conseiller du 25 novembre 1963 au 20 mai 1968Liste électorale: Union Valdôtaine
Suffrages: 1215
5ème Gouvernement régional
Assesseur à l'éducation du 26 novembre 1963 au 30 mai 1966
Union Valdôtaine
Membre du 25 novembre 1963 au 20 mai 1968
Commission permanente pour les travaux publics
Membre du 15 avril 1964 au 15 juillet 1966
Commission permanente pour l'instruction publique
Membre du 15 avril 1964 au 15 juillet 1966
III Législature
4ème Gouvernement régional
Assesseur non conseiller à l'instruction publique du 20 février 1963 au 24 novembre 1963